-
Результати пошуку
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
- В армію Павло прийшов ще у 2007 році, тоді відслужив строкову десантнико17 КБ (413 слів) - 06:23, 10 жовтня 2023
- У 2007 році у батальйоні створили роту на честь 30 жовтня 2007 року 1 ОБМП перепідпорядковується началь48 КБ (1303 слова) - 16:00, 7 жовтня 2023
- 20 КБ (362 слова) - 20:45, 7 жовтня 2023
- | роки служби = 2007—201420 КБ (488 слів) - 22:35, 8 жовтня 2023
- 19 КБ (397 слів) - 22:29, 8 жовтня 2023
- | тип = [[Файл:Емблема авіації (2007).png|30px]] [[Тактична авіація]]35 КБ (1128 слів) - 15:52, 7 жовтня 2023
- 79-та окрема аеромобільна бригада<br/><small>(2007—2016)</small> 79-й окремий аеромобільний полк<br/><small>(1999—2007)</small>49 КБ (1545 слів) - 15:51, 7 жовтня 2023
- 34 КБ (1338 слів) - 15:49, 7 жовтня 2023
- ...web/20070911003015/http://ship.bsu.by/main.asp?id=1000049 |date=11 вересня 2007 }} Энциклопедия кораблей</ref>.31 КБ (1426 слів) - 19:27, 7 жовтня 2023
- | початок3 = [[23 листопада]] [[2007]] Був членом [[Партія регіонів|Партії регіонів]] (2007—2014). Власник [[Говерла (футбольний клуб)|Ф54 КБ (1981 слово) - 20:54, 7 жовтня 2023
- | назва = 204-та бригада тактичної авіації<br/><small>(з 2007)</small> 204-та винищувальна авіаційна бригада<br/><small>(2006—2007)</small>54 КБ (1734 слова) - 15:52, 7 жовтня 2023
- [[Файл:Арсен Борисович Аваков.jpg|міні|праворуч|200px|[[2007]] рік]]89 КБ (3100 слів) - 12:24, 15 жовтня 2023
- ...[[1992]] !! [[1994]] !! [[1996]] !! [[1998]] !! [[2005]] !! [[2006]] !! [[2007]] !! [[2011]] !! [[2012]] !! [[2017]] !! [[2018]] !![[2019]] !! З [[2020]]224 КБ (6349 слів) - 20:44, 7 жовтня 2023
- 388 КБ (11 802 слова) - 16:23, 13 жовтня 2023
- ...(Україна)|54 ОМБр]]. Після строкової служби переїхав жити на Буковину, де 2007 одружився. Мобілізований у березні 2014, сл ...механізована бригада (Україна)|54 ОМБР]]. Після строкової служби у грудні 2007 підписав контракт із 1-ю бригадою надводн329 КБ (8163 слова) - 14:15, 10 жовтня 2023
- ...ільше 62 БМ-21 на зберіганні, станом на [[2007]]{{Джерело:Military Balance 2007|сторінки=122}}137 КБ (6073 слова) - 20:38, 7 жовтня 2023
- ...nbsp;— [[Національна академія внутрішніх справ|НА МВС України]]. З 1997 по 2007 працював в [[Органи внутрішніх справ|ОВС]]319 КБ (10 572 слова) - 06:37, 10 жовтня 2023
- 331 КБ (10 184 слова) - 06:36, 10 жовтня 2023
- 473 КБ (14 871 слово) - 21:45, 8 жовтня 2023
- ...а, по тому — на Житомирській кондитерській фабриці «Житомирські ласощі». З 2007 по 2014 мешкав у [[Житомир]]і. Влітку 2014-го по387 КБ (9816 слів) - 06:35, 10 жовтня 2023